Entreprise : JBS PARTICIPATIONS - SIREN 431 308 444
Identité
Dénomination
JBS PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
431 308 444
Date d'immatriculation au RNE
04/05/2000
Début d’activité
28/04/2000
Date de fin de la personne morale
03/05/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
La prise de participations dans toutes sociétés groupements ou entreprises et la gestion de ces participations la réalisation de toutes prestations de services au profit d'entreprises le commerce et la représentation de tous produits et services
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
153000 EUR
Adresse du siège
AV DU 133E RGT INFANTERIE 01300 BELLEY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BURNICHON GUY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Ecully
Nom, Prénom(s)
KRATZEISEN STEPHAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Strasbourg
Dénomination
ROSTAN AUDIT ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chambéry
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/04/2000
Siret
43130844400014
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La prise de participations dans toutes sociétés groupements ou entreprises et la gestion de ces participations la réalisation de toutes prestations de services au profit d'entreprises le commerce et la représentation de tous produits et services
Adresse
AV DU 133E RGT INFANTERIE
01300 , BELLEY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
913
Date d'ajout
20/07/2006
Description
Adjonction d'activité Fusion-Absorption de la sas Margueron (Rcs Belley 546-420-092 - radiée le 0/07/2006). Projet de fusion établi le 16/05/2006. Déclarations de créances : TGI Belley (0151). La voix de l'Ain du 14/07/2006. Date d'effet : 30/06/2006
Numéro d'observation
924
Date d'ajout
24/05/2006
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes À compter du 16/05/2006, M. Rostan André remplacé M. Weisrock Alain, en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de 6 années. La voix de l'Ain du 26/05/2006. Date d'effet : 16/05/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Extension de l'objet social de la STÉ (suite à la fusion-absorption de sas Margueron) à la proprété, la gestion de tous biens et droits immobiliers.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).