Entreprise : NOBELTIS - SIREN 431 298 892
Identité
(Entreprise radiée le 15/12/2020)
Dénomination
NOBELTIS
SIREN (siège)
431 298 892
Date d'immatriculation au RNE
26/03/2001
Date de fin de la personne morale
25/03/2099
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
48000 EUR
Adresse du siège
BD DES FERRIERES 83490 LE MUY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ANGLE AV DE L'EUROPE-ZAC FERRIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELFORTI JACQUES , HERVE , PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
DRAGUIGNAN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/02/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
43129889200016
Code APE
602L
Adresse
131 AV DE VERDUN
06700 , SAINT-LAURENT-DU-VAR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
43129889200032
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding animatrice financière - location de véhicules
Adresse
BD boulevard des Ferrières Angle avenue de l'europe
83490 , Le Muy - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
zac des Ferrières
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/2001
Siret
43129889200024
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
RUE DU LIEGE
83490 , LE MUY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES FERRIERES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11865
Date d'ajout
15/12/2020
Description
PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS EN DATE DU 14/12/2020CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF. (RADIATION D'OFFICE)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11864
Date d'ajout
15/12/2020
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS EN DATE DU 14/12/2020CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIF.Date d'effet : 14/12/2020
Numéro d'observation
2664
Date d'ajout
29/03/2018
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure En date du 29/03/2018,le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire, nomme comme liquidateur : Me Marie-Sophie PELLIER de la SCP PELLIER 61, avenue du xv corps 83600 Fréjus Date d'effet : 29/03/2018
Numéro d'observation
6162
Date d'ajout
01/08/2017
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS EN DATE DU 28/07/2017, RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION, AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 6 mois A COMPTER DU 13/09/2017 ET POUR SE TERMINER LE :13/03/2018 CONFIRME EN QUALITE DE MANDATAIRE JUDICIAIRE Me Marie-Sophie PELLIER de la SCP PELLIER 61, avenue du xv corps 83600 Fréjus Date d'effet : 28/07/2017
Numéro d'observation
2239
Date d'ajout
14/03/2017
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 13/03/2017, LE TRIBUNAL DE COMMERCE FREJUS A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET A AUTORISE LA POURSUITE D ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 6 mois ET POUR SE TERMINER LE 13/09/2017 eT A DESIGNE: MANDATAIRE JUDICIAIRE:Me Marie-Sophie PELLIER de la SCP PELLIER 61, avenue du xv corps 83600 Fréjus ADMINISTRATEUR :Administrateur judiciaire : ME Xavier HUERTAS 4, RUE DE L'OPERA 06359 NICE CEDEX 4 avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion date d'effet : 13/03/2017
Numéro d'observation
3865
Date d'ajout
03/10/2008
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 18/06/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).