Entreprise : SOVIGOLFE HOLDING - SIREN 431 281 716
Identité
Dénomination
SOVIGOLFE HOLDING
SIREN (siège)
431 281 716
Date d'immatriculation au RNE
30/08/2024
Début d’activité
20/07/2024
Date de fin de la personne morale
29/08/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Activités de société holding.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
160000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DES MOISSONNEURS 56270 PLOEMEUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SONNIC JANICK
Nom d'usage
VIGO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Ploemeur
Nom, Prénom(s)
VIGO PATRICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1942
Commune de résidence
Ploemeur
Nom, Prénom(s)
VIGO LOIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Ploemeur
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/07/2024
Siret
43128171600032
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
6 RUE DES MOISSONNEURS
56270 , PLOEMEUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/09/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/2000
Siret
43128171600016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
19 RUE DANIEL GILARD
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PARC DU GOLFE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/07/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/09/2012
Siret
43128171600024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités de société holding
Adresse
87 AV DE VERDUN
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9515
Date d'ajout
02/09/2024
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Lorient par suite du transfert du siège social précédemment situé 87 Avenue de Verdun 56000 VANNES au 6 Rue des Moissonneurs 56270 PLOEMEUR à compter du 20/07/2024 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Lorient le 30/08/2024 sous le numéro A2024/004912)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
832
Date d'ajout
30/01/2020
Description
Transformation de la société à compter du 29/06/2019 Ancienne forme : Société anonyme (SA) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2019 : Partant : LE PAIH France Edith Marie, Commissaire aux comptes suppléant Partant : SONNIC Jacques Adolphe Pierre, Administrateur Partant : LE GUELLAUT Patrice, Commissaire aux comptes titulaire Changement de qualité : VIGO Patrice, Président du conseil d'administration devient Président Changement de qualité : VIGO Loïc, Directeur général délégué devient Directeur général Changement de qualité : VIGO Janick, Directeur général délégué devient Directeur général
Numéro d'observation
412
Date d'ajout
17/01/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2018 : Partant : SARL JACQUES LE PRIOL (SARL), Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : LE PAIH France Edith Marie, Commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).