Entreprise : CITY TRANSFERS - SIREN 430 489 971
Identité
Dénomination
CITY TRANSFERS
SIREN (siège)
430 489 971
Date d'immatriculation au RNE
02/05/2000
Début d’activité
30/04/2000
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES OU LOCATIONS DE VEHICULES INDUSTRIELS POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES AVEC CONDUCTEURS, ASSURES EXCLUSIVEMENT A L AIDE DE VEHICULES INDUSTRIELS N EXCEDANT PAS 3,5 TONNES DE POIDS MAXIMUM AUTORISE.
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
58 RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
58A
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JURAMIE OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ZAKOURI JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Annet Sur Marne
Dénomination
AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/04/2000
Siret
43048997100050
Nom commercial
CITY TRANSFERS
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES OU LOCATIONS DE VEHICULES INDUSTRIELS POUR LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES ET DE MARCHANDISES AVEC CONDUCTEURS, ASSURES EXCLUSIVEMENT A L AIDE DE VEHICULES INDUSTRIELS N EXCEDANT PAS 3,5 TONNES DE POIDS MAXIMUM AUTORISE.
Adresse
58 RUE DU DESSOUS DES BERGES
75013 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
58A
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
07/05/2003
Siret
43048997100027
Code APE
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Transports urbains et suburbains de voyageurs
Adresse
34 BD DES ITALIENS
75009 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SOFRADOM
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/10/2003
Siret
43048997100035
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres transports routiers de voyageurs
Adresse
5 RUE GREFFULHE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2005
Siret
43048997100043
Code APE
4939B - Autres transports routiers de voyageurs
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres transports routiers de voyageurs
Adresse
33 RUE DE MOSCOU
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/05/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/04/2000
Siret
43048997100019
Code APE
602A
Adresse
17 RUE DU BAILLY
93210 , SAINT-DENIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2003B0930250
Date d'ajout
15/02/2018
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 15/02/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
46
Date d'ajout
17/12/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 17/12/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201403511, date de cessation des paiements le 19/11/2014, et a désigné : juge commissaire M. Alain Fauqueur liquidateur SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
18/09/2014
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 15-07-2014, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Quotidien Juridique DU : 19-09-2014, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
10819
Date d'ajout
11/06/2003
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
10821
Date d'ajout
11/06/2003
Description
La société a par décision du 06/05/2003 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 07/05/2003
Numéro d'observation
10820
Date d'ajout
11/06/2003
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).