Entreprise : MONTEBELLO DOMAINES - SIREN 430 479 832
Identité
Dénomination
MONTEBELLO DOMAINES
SIREN (siège)
430 479 832
Date d'immatriculation au RNE
28/04/2000
Début d’activité
27/04/2000
Date de fin de la personne morale
27/04/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
holding
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
67004370 EUR
Adresse du siège
RTE DE MAREUIL 51150 AY-CHAMPAGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Mareuil-sur-Ay
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FREY CELINE
Nom d'usage
LE GALLAIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
1260 Nyon
Nom, Prénom(s)
FREY CAROLINE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Commune de résidence
LA ROCHE DE GLUN
Nom, Prénom(s)
BEGIN CHRYSTELLE , PAULETTE
Nom d'usage
PROTH
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Rilly-la-Montagne
Dénomination
COMPAGNIE FREY
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Rilly-la-Montagne
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris La Défense Cedex
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris La Défense Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/04/2000
Siret
43047983200015
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
holding
Adresse
RTE DE MAREUIL
51150 , AY-CHAMPAGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Mareuil-sur-Ay
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2007
Siret
43047983200023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
66 RUE DU COMMERCE
51350 , CORMONTREUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8810
Date d'ajout
23/11/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/11/2010 : Partant : BOSCHER Alain, Commissaire aux comptes suppléant Partant : MAZARS ET GUERARD, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SAS KPMG AUDIT EST, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SAS KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE, Commissaire aux comptes suppléant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).