Entreprise : SCI BERNARDON - SIREN 430 462 085
Identité
Dénomination
SCI BERNARDON
SIREN (siège)
430 462 085
Date d'immatriculation au RNE
29/05/2000
Début d’activité
29/05/2000
Date de fin de la personne morale
28/05/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration et gestion de biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
270720 EUR
Adresse du siège
18 RUE FAUBOURG ST GEORGES 21250 SEURRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIERRON FRANCOIS , BERNARD-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Ruffey-lès-Beaune
Nom, Prénom(s)
PIERRON CLAUDE , FRANCOISE-MARIE
Nom d'usage
ARCHAMBEAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
Cinqueux
Nom, Prénom(s)
PIERRON LAURENCE , MARIE-PIERRE
Nom d'usage
BOUCHARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Le Pont-de-Claix
Nom, Prénom(s)
PIERRON OLIVIER , YVES , MARIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Brazey-en-Plaine
Nom, Prénom(s)
PIERRON MICHEL , JACQUES , GILBERT , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Beaune
Nom, Prénom(s)
RIO SUZANNE , MARIE-THERESE
Nom d'usage
PIERRON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1928
Commune de résidence
Seurre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/05/2000
Siret
43046208500019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et gestion de biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition, administration et gestion de biens immobiliers
Adresse
18 RUE FAUBOURG ST GEORGES
21250 , SEURRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
896
Date d'ajout
19/05/2006
Description
Changement de gérant DEPART DE MR GILBERT PIERRON A COMPTER DU 05/07/2000 EN QUALITE DE CO-GERANT DEPART DE MR JEAN PETIT ETIENNE EN QUALITE DE CO-GERANT A COMPTER DU 27/04/2006 NOMINATION DE MR MICHEL PIERRON EN QUALITE DE GERANT ASSOCIE SUITE AU DECRET NO 2005 77 DU 01/02/2005 MENTION DES ASSOCIES SUR L'EXTRAIT : RIO VEUVE PIERRON SUZANNE - PIERRON OLIVIER - PIERRON EPOUSE ARCHAMBEAUD CLAUDE - PIERRON EPOUSE BOUCHARD LAURENCE - PIERRON FRANCOIS - PETIT-ETIENNE JEAN - PETIT ETIENNE SIMONE Date d'effet : 01/03/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 846 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 128 971.87 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).