Entreprise : EQUATIS FINANCE - SIREN 430 418 863
Identité
Dénomination
EQUATIS FINANCE
Sigle
TCI
SIREN (siège)
430 418 863
Date d'immatriculation au RNE
19/04/2000
Début d’activité
14/03/2000
Date de fin de la personne morale
18/04/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
TOUTES OPERATIONS DE COURTAGE NOTAMMENT DANS LES DOMAINES FINANCIERS ET DES ASSURANCES, LE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE, LA PRISE DE PARTICIPATION DANS DES SOCIETES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, PRESTATAIRES DE SERVICES, LE CONSEIL AINSI QUE L'ASSISTANCE RELATIFS A TOUTES PRESTATIONS DANS LE DOMAINE FINANCIER, COMMERCIAL, MARKETING ET DE GESTION
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
4 RUE DU SERGENT HOFF 75017 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACQUESSON FRANCOISE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
La Garenne Colombes
Nom, Prénom(s)
DIE ISABELLE , MARIE-RENEE , BLANCHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Asnieres
Nom, Prénom(s)
DIE PHILIPPE , EMILE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
DAVID PIERRE-MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
BAUDOT ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
REZE CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/03/2000
Siret
43041886300022
Nom commercial
EQUATIS FINANCE
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
TOUTES OPERATIONS DE COURTAGE NOTAMMENT DANS LES DOMAINES FINANCIERS ET DES ASSURANCES, LE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE, LA PRISE DE PARTICIPATION DANS DES SOCIETES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES, PRESTATAIRES DE SERVICES, LE CONSEIL AINSI QUE L'ASSISTANCE RELATIFS A TOUTES PRESTATIONS DANS LE DOMAINE FINANCIER, COMMERCIAL, MARKETING ET DE GESTION
Adresse
4 RUE DU SERGENT HOFF
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/05/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/03/2000
Siret
43041886300014
Code APE
652E
Adresse
81 AV DE BRETEUIL
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2000B0699731
Date d'ajout
30/04/2024
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 30/04/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2000B0699729
Date d'ajout
02/03/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 02/03/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202300523, date de cessation des paiements le 03/10/2022, et a désigné : juge commissaire M. Rémi Grenier liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Pablo Castanon 5 rue de Palestro 75002 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).