Entreprise : LE BOIS DE LA SALLE - SIREN 430 414 235
Identité
Dénomination
LE BOIS DE LA SALLE
SIREN (siège)
430 414 235
Date d'immatriculation au RNE
25/04/2000
Début d’activité
15/09/2011
Date de fin de la personne morale
24/04/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Location en meuble
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
7624 EUR
Adresse du siège
4 RUE DU BOIS DE LA SALLE 56370 LE TOUR-DU-PARC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETIT PAULINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/2011
Siret
43041423500027
Nom commercial
LE BOIS DE LA SALLE
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location en meuble
Autres Activités
Location en meuble
Adresse
4 RUE DU BOIS DE LA SALLE
56370 , LE TOUR-DU-PARC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/03/2000
Siret
43041423500019
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
LOCATION EN MEUBLE
Adresse
PIBS PARC INNO BRET SUD
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5513
Date d'ajout
18/11/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5515
Date d'ajout
18/11/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2011 : Nouveau : PETIT Pierre, Co-Gérant Changement de qualité : PETIT Véronique Marie-Yvonne Colette, Gérante devient Co-Gérante
Numéro d'observation
5521
Date d'ajout
18/11/2011
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 15/09/2011 Ancienne : 31/03 Nouvelle : 31/12 Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 15/09/2011 : Ancienne adresse : P I.B.S. - C.P.17 56038 Vannes Nouvelle adresse : 4 rue du Bois de la Salle 56370 Le Tour-du-Parc Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/09/2011 : Partant : PETIT Pierre, Co-Gérant Partant : PETIT Véronique Marie-Yvonne Colette, Co-Gérant Nouveau : PETIT Pauline, Gérante
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).