Entreprise : JDH - SIREN 430 368 779
Identité
(Entreprise radiée le 31/01/2018)
Dénomination
JDH
SIREN (siège)
430 368 779
Date d'immatriculation au RNE
19/04/2000
Fermeture de l'établissement - 43036877900012
- Date d'effet de la fermeture : 22/12/2017
Date de fin de la personne morale
18/04/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3055000 EUR
Adresse du siège
280 RUE LEON JOULIN 31100 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA MAURICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Castanet-Tolosan
Nom, Prénom(s)
LAUGIER CHRISTINE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Castanet-Tolosan
Nom, Prénom(s)
BARANES MARC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Auch
Dénomination
SALFA CECOTTI DENIS CECOTTI THIERRY ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Pavie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
43036877900012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA PRISE DE PARTICIPATION, LE PLACEMENT FINANCIER ET LA FILIALISATION DE SOCIETES EXISTANTES OU A CREER, FRANCAISES OU ETRANGERES - LA DETENTION, LA RECEPTION, L'ECHANGE, LA GESTION ET PLUS GENERALEMENT, TOUS ACTES D'ADMINISTRATION ET DE DISPOSITION PORTANT SUR DES TITRES ET DES VALEURS MOBILIERES -
Adresse
280 RUE 280 Rue Léon Joulin
31100 , Toulouse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5478
Date d'ajout
22/03/2001
Description
Transformation de la société DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. NOMINATION EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA SAS : MR DA SILVA MAURICE L'ANCIENNE GERANTE LAUGIER CHRISTINE EST NOMMEE DIRECTEUR GENERAL DE LA SAS. LES COMMISSAIRES AUX COMPTES RESTENT EN FONCTION SUIVANT PV AGE DU 05.02.2001 Date d'effet: 01/01/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1632
Date d'ajout
31/01/2001
Description
Augmentation du capital PORTE DE 8000 EUROS A 3 055 000 EUROS PAR SUITE D'APPORT DE DIVERS BIENS EN NATURE EVALUE A LA SOMME DE 3 047 000 EUROS SUIVANT PV AGE DU 22.12.2000 Date d'effet: 31/12/2000
Numéro d'observation
17105
Date d'ajout
26/10/2000
Description
Nomination de commissaire aux comptes - TITULAIRE : MR BARANES MARC, - SUPPLEANT : SELAFA CECOTTI DENIS CECOTTI THIERRY ET ASSOCIES - PV AGO DU 01.09.00 Date d'effet: 01/09/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).