Entreprise : GFA DU MENE - SIREN 430 313 148
Identité
Dénomination
GFA DU MENE
SIREN (siège)
430 313 148
Date d'immatriculation au RNE
21/04/2000
Début d’activité
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
20/04/2099
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Acquisition et conservation d'immeubles et droits immobiliers à destination agricole
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
11891.02 EUR
Adresse du siège
BOURG 29530 LOQUEFFRET FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOQUEFFRET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TALLEC FRANCOISE
Nom d'usage
PERRIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Le Relecq Kerhuon
Nom, Prénom(s)
TALLEC YVES-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Loqueffret
Nom, Prénom(s)
TALLEC JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Le rheu
Nom, Prénom(s)
TALLEC GENEVIEVE
Nom d'usage
DELAUNAY-TALLEC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Saint-Sébastien-Sur-Loire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2000
Siret
43031314800016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et conservation d'immeubles et droits immobiliers à destination agricole
Autres Activités
Acquisition et conservation d'immeubles et droits immobiliers à destination agricole
Adresse
BOURG
29530 , LOQUEFFRET - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOQUEFFRET
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
110
Date d'ajout
10/01/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/11/2005 : Partant : TALLEC JEANNE, GÉRANT(E) Nouveau : TALLEC Yves-Marie, GÉRANT ASSOCIÉ Nouveaux associés : TALLEC Jean-Marie, DELAUNAY Geneviève et PERRIN Françoise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 78 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 11 891.02 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).