Entreprise : SCI DE LA SALLE - SIREN 430 220 194
Identité
Dénomination
SCI DE LA SALLE
SIREN (siège)
430 220 194
Date d'immatriculation au RNE
06/04/2000
Début d’activité
16/02/2000
Date de fin de la personne morale
05/04/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, mise en valeur, location et gestion de tous biens mobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
108790 EUR
Adresse du siège
LA SALLE 17620 SAINT-AGNANT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHAMPAGNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNETEAU MARIE-FRANCOISE
Nom d'usage
TURBE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
CHAMPAGNE
Nom, Prénom(s)
BRUNETEAU JEAN-PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1938
Commune de résidence
GRADIGNAN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/02/2000
Siret
43022019400012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, mise en valeur, location et gestion de tous biens mobiliers.
Autres Activités
Acquisition, mise en valeur, location et gestion de tous biens mobiliers.
Adresse
LA SALLE
17620 , SAINT-AGNANT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHAMPAGNE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6100
Date d'ajout
07/10/2009
Description
Réduction de capital à compter du 15/07/2009 Ancien : 148790,24 EUR Nouveau : 108790 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Marennes ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
06/04/2000
Description
(Divers) Historique : Le capital social s'élève à NEUF CENT SOIXANTE SEIZE MILLE FRANCS (976000.00 Francs) soit 148790.00 Euros.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001 "CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE" SIRET :430.220.194.00012 NAF :6820B
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).