Entreprise : SCI ANNA 18 - SIREN 430 195 677
Identité
Dénomination
SCI ANNA 18
SIREN (siège)
430 195 677
Date d'immatriculation au RNE
30/03/2000
Début d’activité
10/02/2000
Date de fin de la personne morale
29/03/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
PROPRIETE ET GESTION A TITRE CIVIL DE TOUS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUISI- TION PRISE A BAIL LOCATION VENTE, REFECTION, RENOVATION D'IMMEUBLES ET TOUS TRAVAUX DE TRANSFORMATION AMELIORATION.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
1 BD GEORGES CLEMENCEAU 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CIUP FRANCK , DAVID , MAX
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
BOURGES
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/02/2000
Siret
43019567700017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE ET GESTION A TITRE CIVIL DE TOUS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUISI- TION PRISE A BAIL LOCATION VENTE, REFECTION, RENOVATION D'IMMEUBLES ET TOUS TRAVAUX DE TRANSFORMATION AMELIORATION.
Autres Activités
PROPRIETE ET GESTION A TITRE CIVIL DE TOUS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUISI- TION PRISE A BAIL LOCATION VENTE, REFECTION, RENOVATION D'IMMEUBLES ET TOUS TRAVAUX DE TRANSFORMATION AMELIORATION.
Adresse
1 BD GEORGES CLEMENCEAU
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).