Entreprise : GROUPE BORGES - SIREN 430 190 405
Identité
Dénomination
GROUPE BORGES
SIREN (siège)
430 190 405
Date d'immatriculation au RNE
06/04/2000
Début d’activité
01/04/2000
Date de fin de la personne morale
05/04/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
DEVELOPPEMENT ACTIVITES ECONOMIQUES BATIMENT
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
1 RUE DU GENERAL GUILHEM 75011 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORGES JOSE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
St Jean de Braye
Nom, Prénom(s)
DE SOUSA MACHADO CARLOS , MANUEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GANIOZ GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1932
Commune de résidence
Pont L Eveque
Nom, Prénom(s)
LASCOUES CARINE , MONIQUE , SYLVIE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MATHIEU DOMINIQUE , MARIE
Nom d'usage
LASCOUES
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
43019040500026
Nom commercial
BORGES BATIMENT
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
DEVELOPPEMENT ACTIVITES ECONOMIQUES BATIMENT
Adresse
1 RUE DU GENERAL GUILHEM
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/02/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
43019040500018
Code APE
452A
Adresse
39 AV DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
94350 , VILLIERS-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
07/11/2013
Description
ORDONNANCE DU JUGE COMMIS A LA SURVEILLANCE DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES EN DATE DU 19-09-2013 : DECES DE MONSIEUR GILBERT GANIOZ
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
96321
Date d'ajout
30/05/2002
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
96324
Date d'ajout
30/05/2002
Description
La société a par décision du 20/02/2002 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 20/02/2002
Numéro d'observation
96329
Date d'ajout
30/05/2002
Description
TRANSFERT DU SIEGE : 39 AV DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 94350 VILLIERS SUR MARNE AU 1 RUE DU GENERAL GUILHEM 75011 PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).