Entreprise : PROSYNERGIES TRANSACTION - SIREN 430 165 233
Identité
Dénomination
PROSYNERGIES TRANSACTION
Sigle
P.S.T.
SIREN (siège)
430 165 233
Date d'immatriculation au RNE
06/04/2000
Date de fin de la personne morale
05/04/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
4 RUE FARMAN 31700 BLAGNAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D'AFFAIRES L'ENVOL TECHNOCLUB
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIGOUNIDES OLIVIER , JEAN , NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Viviers-lès-Lavaur
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/06/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
43016523300023
Nom commercial
PROSYNERGIES
Enseigne
GROUPE PROSYNERGIES
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transactions sur immeubles et fonds de commerce.
Adresse
4 RUE 4 Rue Farman
31700 , Blagnac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Centre d'Affaires l'Envol Technoclub
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
43016523300015
Code APE
703A
Adresse
57 BD LASCROSSES
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/022238
Date d'ajout
24/07/2018
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 24/07/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/022163
Date d'ajout
24/07/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 24/07/2018 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F15/009172
Date d'ajout
01/04/2015
Description
Par ordonnance en date du 1er avril 2015, le Président du tribunal de commerce de Toulouse a remplacé Me Olivier BENOIT dans ses fonctions de liquidateur par la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me Olivier BENOIT, 17 rue de Metz 31000 Toulouse.
Numéro d'observation
F10/014508
Date d'ajout
08/06/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 08/06/2010 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître BENOIT 17 RUE DE METZ BP 7132 31071 TOULOUSE CEDEX 7
Numéro d'observation
F10/003177
Date d'ajout
02/02/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 02/02/2010 renouvelant la période d'observation pour une durée de 6 mois .
Numéro d'observation
F09/023331
Date d'ajout
13/10/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 13/10/2009 ordonnant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 28/01/2010
Numéro d'observation
F09/017893
Date d'ajout
29/07/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 28/07/2009 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur BLATCHÉ Antoine, Mandataire judiciaire : Maître BENOIT 17 RUE DE METZ BP 7132 31071 TOULOUSE CEDEX 7, Administrateur judiciaire : SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE prise en la personne de Me FOURQUIE 10 RUE D'ALSACE-LORRAINE 31000 TOULOUSE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 28/01/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).