Entreprise : FONCIER GESTION ILE DE FRANCE - SIREN 430 143 271
Identité
Dénomination
FONCIER GESTION ILE DE FRANCE
SIREN (siège)
430 143 271
Date d'immatriculation au RNE
12/04/2000
Date de fin de la personne morale
11/04/2099
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7700 EUR
Adresse du siège
66 RUE CHARLES DE GAULLE 77720 MORMANT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOCQUENEUX HERVE , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Mormant
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
43014327100012
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes transactions immobilières sur immeubles et fonds de commerce, commercialisation de programmes immobiliers neufs, commercialisation de terrains à batir individuels et en lotissement, locations immobilieres, gestion immobilière.
Adresse
66 RUE 66 Rue Charles de Gaulle
77720 , Mormant - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
876
Date d'ajout
20/01/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
876
Date d'ajout
20/01/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 20/01/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 20/01/2020
Numéro d'observation
57960
Date d'ajout
24/05/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 23/05/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2016J00163 désigne liquidateur SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 50 Rue Aristide Briand Résidence le Dauphin 77000 Melun
Numéro d'observation
55667
Date d'ajout
19/04/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun , prononce en date du 18/04/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J00163 , date de cessation des paiements le 02/11/2015 désigne Mandataire judiciaire SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 50 Rue Aristide Briand Résidence le Dauphin 77000 Melun , , et ouvre une période d'observation expirant le 18/10/2016 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/04/2000
Description
Historique des observations depuis le 12/04/2000 : Publicité statuts : Le Pays Briard.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).