Entreprise : LA BRINDILLE - SIREN 430 007 088
Identité
Dénomination
LA BRINDILLE
SIREN (siège)
430 007 088
Date d'immatriculation au RNE
21/03/2000
Début d’activité
03/03/2000
Date de fin de la personne morale
20/03/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis & l'emprunt des fonds nécessaires à la réalisation de cet objet.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
69364.75 EUR
Adresse du siège
RTE DU QUEYRAS 05600 GUILLESTRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTULETTI CAMILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1986
Commune de résidence
Guillestre
Nom, Prénom(s)
BERTULETTI CHARLOTTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Guillestre
Nom, Prénom(s)
BESSON ERIKA
Nom d'usage
GANDELLI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Réotier
Nom, Prénom(s)
BLANC ELIANE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Guillestre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/03/2000
Siret
43000708800015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis & l'emprunt des fonds nécessaires à la réalisation de cet objet.
Autres Activités
L'acquisition, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis & l'emprunt des fonds nécessaires à la réalisation de cet objet.
Adresse
RTE DU QUEYRAS
05600 , GUILLESTRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F09/001820
Date d'ajout
08/07/2009
Description
Régulation relative aux associés à compter du 31/03/2009 : Nouveau : BESSON Erika, Associé Société Civil Nouveau : BERTULETTI Gérard, Associé Société Civil Nouveau : BERTULETTI Charlotte, Associé Société Civil Nouveau : BERTULETTI Camille, Associé Société Civil Changement de qualité : BLANC Eliane, Gérante devient Gérante associée Augmentation de capital à compter du 31/03/2009 Ancien : 91.469,41 EUR Nouveau : 106.715,00 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).