Entreprise : AU GAI SOLEIL - SIREN 429 998 271
Identité
(Entreprise radiée le 29/10/2018)
Dénomination
AU GAI SOLEIL
SIREN (siège)
429 998 271
Date d'immatriculation au RNE
20/06/2000
Fermeture de l'établissement - 42999827100010
- Date d'effet de la fermeture : 25/05/2018
Date de fin de la personne morale
19/06/2099
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
AU GAI SOLEIL 74360 LA CHAPELLE D'ABONDANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MILLIET DENIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
LA CHAPELLE D ABONDANCE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/05/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2000
Siret
42999827100010
Code APE
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Activité principale
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Adresse
AU GAI SOLEIL
74360 , LA CHAPELLE D'ABONDANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7615
Date d'ajout
29/10/2018
Description
Radiation du RCS le 29/10/2018 avec effet au 19/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6998
Date d'ajout
03/10/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 25/05/2018 Liquidateur : MILLIET Denis Le siège de la liquidation est fixé à : 74360 La chapelle-d'Abondance Journal d'annonces légales : LE FAUCIGNY en date du 31/05/2018 Mise en sommeil de la société à compter du 25/05/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
4145
Date d'ajout
09/10/2007
Description
décision prise lors de l'AGE du 16/08/2007 : modification de la date de clôture de l'exercice social : ancienne : 31 décembre nouvelle : 30 septembre nomination de Denis MILLIET, en qualité de gérant, à compter du 01/10/2007, en remplacement de Elise VUILLOUD, démissionnaire. annonce parue le 04/10/2007 dans le journal LE FAUCIGNY.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).