Entreprise : SCM KINE DU LOCH - SIREN 429 985 575
Identité
Dénomination
SCM KINE DU LOCH
SIREN (siège)
429 985 575
Date d'immatriculation au RNE
27/03/2000
Début d’activité
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
26/03/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
Mise en commun de moyens masseur kinésithérapeute
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital social
1372.04 EUR
Adresse du siège
4 GRANDE RUE 56390 GRAND-CHAMP FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUCHAUX MATHILDE , AIMEE , VALERIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1994
Commune de résidence
Camors
Nom, Prénom(s)
MAHE PASCALE , MICHELLE , MARIE
Nom d'usage
JACOB
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
SENE
Nom, Prénom(s)
MELL MARIANNIG
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1987
Commune de résidence
Pluneret
Nom, Prénom(s)
TASSET CORENTIN , VINCENT , ALFRED
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1993
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2000
Siret
42998557500019
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Mise en commun de moyens masseur kinésithérapeute
Autres Activités
Mise en commun de moyens masseur kinésithérapeute
Adresse
4 GRANDE RUE
56390 , GRAND-CHAMP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
186
Date d'ajout
09/01/2020
Description
Modification relative aux associés à compter du 14/10/2019 : Partant : RIGAL Vincent Henri, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : FOUBERT Marion, Odette, Germaine, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5158
Date d'ajout
21/06/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2018 : Partant : LIVET Gaétane, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MELL Mariannig, Gérant, Associé indéfiniment responsable Modifié : RIGAL Vincent, Gérant, Associé indéfiniment responsable, 21 rue Henri Jumelais, 56000 Vannes
Numéro d'observation
258
Date d'ajout
16/01/2006
Description
Modification autre NOMINATION DE MELLE GAETANE LIVET EN QUALITE DE NOUVELLE ASSOCIEE - AUTRES ASSOCIES CO-GERANTS : MME JACOB PASCALE ET MR RIGAL VINCENT. Date d'effet : 03/10/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MONTANT MINIMUM : 900 FRANCS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).