Entreprise : GAEC MONTEIL DU BOUCHET - SIREN 429 985 146
Identité
Dénomination
GAEC MONTEIL DU BOUCHET
SIREN (siège)
429 985 146
Date d'immatriculation au RNE
30/03/2000
Début d’activité
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
29/03/2099
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
Bovins lait - bovins viandes
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
166400 EUR
Adresse du siège
LD LE BOUCHET 48000 MONTS-DE-RANDON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Rieutort-de-Randon
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROUILLET BERNADETTE
Nom d'usage
MONTEIL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Monts-de-Randon
Nom, Prénom(s)
MONTEIL CLEMENTTIN , DANIEL , BERNARD
Nom d'usage
MONTEIL-COUILLAUD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/2001
Commune de résidence
Monts-de-Randon
Nom, Prénom(s)
MONTEIL PATRICE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1971
Commune de résidence
Monts-de-Randon
Nom, Prénom(s)
MONTEIL AUXANE , JEAN , BAPTISTE , JOEL
Nom d'usage
MONTEIL-COUILLAUD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/2000
Commune de résidence
Monts-de-Randon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2000
Siret
42998514600019
Code APE
0142Z - Élevage d'autres bovins et de buffles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Bovins lait - bovins viandes
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD LE BOUCHET
48000 , MONTS-DE-RANDON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Rieutort-de-Randon
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1132
Date d'ajout
11/09/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/04/2009 : Partant : MONTEIL Thierry, Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Capital variable 1500 euros
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).