Entreprise : CERBERE - SIREN 429 967 045
Identité
Dénomination
CERBERE
Sigle
C R
SIREN (siège)
429 967 045
Date d'immatriculation au RNE
21/07/2006
Début d’activité
02/03/2000
Date de fin de la personne morale
20/07/2099
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
La sécurité des biens et des personnes liées à ces biens et du gardiennage audit et conseil en sécurité privée.La formation de personnels dans le domaine de la sécurité.
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Capital social
260000 EUR
Adresse du siège
13 AV MARCEL DASSAULT 93370 MONTFERMEIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
13 A 15
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIGOLOT BENOIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DIAS RITO RUI , CARLOS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Montfermeil
Dénomination
SOCIETE DE MANDATS FIDUCIAIRES "LIBERALIS"
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/03/2000
Siret
42996704500031
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
La sécurité des biens et des personnes liées à ces biens et du gardiennage audit et conseil en sécurité privée.La formation de personnels dans le domaine de la sécurité.
Autres Activités
La sécurité des biens et des personnes liées à ces biens et du gardiennage audit et conseil en sécurité privée.La formation de personnels dans le domaine de la sécurité.
Adresse
13 AV MARCEL DASSAULT
93370 , MONTFERMEIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
13 A 15
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/11/2003
Siret
42996704500049
Code APE
746Z
Adresse
8 CHE DE LA LAUVETTE
06300 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/03/2000
Siret
42996704500015
Code APE
746Z
Adresse
115 RUE SAINT-DOMINIQUE
75007 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SOFRADOM
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2000
Siret
42996704500023
Code APE
746Z
Adresse
21 AV MARCEL DASSAULT
93370 , MONTFERMEIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
21 A 23
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
67143
Date d'ajout
06/08/2024
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 06/08/2024 nommant SELAS M.J.S. Partners prise en la personne de Me Nicolas Soinne 2 Ter Chemin de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
84816
Date d'ajout
17/10/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny En date du 17/10/2018 ordonnant la cessation totale de l'activité
Numéro d'observation
70320
Date d'ajout
31/08/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 31/08/2018 nommant SELAS M.J.S. Partners en la personne de Me Bertrand Jeanne 2 Ter Rue de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
41275
Date d'ajout
06/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny prononce en date du 06/06/2018 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 26/10/2017 et a désigné Liquidateur Me Jeanne Bertrand 2 ter Rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc. Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Désigne administrateur SCP Patrice Brignier 18 Rue de Lorraine BP 43 93002 Bobigny Cedex avec pour mission d'administrer. L'activité est maintenue jusqu'au 06/09/2018 .
Numéro d'observation
46588
Date d'ajout
02/05/2013
Description
Pli Non Distribuable Destinataire non identifiable
Numéro d'observation
18170
Date d'ajout
23/11/2012
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 07/11/2012
Numéro d'observation
86100
Date d'ajout
21/07/2006
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège date d'effet 15-06-2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).