Entreprise : SATSUMA PARTENARIAT - SIREN 429 950 553
Identité
Dénomination
SATSUMA PARTENARIAT
SIREN (siège)
429 950 553
Date d'immatriculation au RNE
10/04/2000
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
181 AV DE CLICHY 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KEITA MYRIAM , BINTA , HENRIETTE
Nom d'usage
KEITA BRUNET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1972
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
42995055300025
Code APE
741G
Origine du fonds
Création
Activité principale
AGENCE DE CONSEIL EN MARKETING DIRECT ET OPERATIONNEL ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES COMMERCIALES FINANCIERES MOBILIERES OU IMMOBILIERES SE RAPPORTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L OBJET SOCIAL OU SUSCEPTIBLES D EN FACILITER L EXTENSION OU LE DEVELOPPEMENT
Adresse
181 AV 181 avenue de Clichy
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
42995055300017
Code APE
741G
Adresse
1 B RUE ANTOINE COYPEL
78000 , VERSAILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
13/02/2007
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 15-01-2007 NOMMANT M PIOTET JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28694
Date d'ajout
21/06/2005
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 20.06.2005 A PRONONCE LA JONCTION SOUS PATRIMOINE DISTINCTS A L'EGARD DE LA SARL SATSUMA PARTENARIAT ET LA SARL MARKETING OPERATIONNEL (RCS PARIS B 442 980 801)
Numéro d'observation
28692
Date d'ajout
21/06/2005
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 20.06.2005, L'OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 052367, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 21.10.2004, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE M.GOGER LIQUIDATEUR ME MORAND 76 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS 75010 PARIS, LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LES DEUX MOIS DE LA PUBLICATION AU BODACC
Numéro d'observation
25584
Date d'ajout
07/06/2005
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN DATE DU 07.06.2005.
Numéro d'observation
99662
Date d'ajout
05/05/2003
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
99663
Date d'ajout
05/05/2003
Description
La société a par décision du 31/12/2002 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 31/12/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).