Entreprise : EXTRADOS - SIREN 429 925 068
Identité
Dénomination
EXTRADOS
SIREN (siège)
429 925 068
Date d'immatriculation au RNE
15/03/2000
Début d’activité
24/02/2000
Date de fin de la personne morale
14/03/2099
Date de clôture
31/05
Date de la première clôture
31/05/2001
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
acquisition, detention et gestion de tous titres et valeurs immobiliers de societes commerciales et/ ou civiles
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
615512.91 EUR
Adresse du siège
1696 BD DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE 30000 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARBIER OLIVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Rochefort-du-Gard
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/02/2000
Siret
42992506800034
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, DETENTION ET GESTION DE TOUS TITRES ET VALEURS IMMOBILIERS DE SOCIETES COMMERCIALES ET/ OU CIVILES
Adresse
1696 BD DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/04/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/02/2000
Siret
42992506800018
Code APE
671C
Adresse
CHE DE BEAUCAIRE
30650 , ROCHEFORT-DU-GARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/03/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/04/2003
Siret
42992506800026
Code APE
671C
Adresse
AV DE SIGNARGUES
30650 , ROCHEFORT-DU-GARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/031360
Date d'ajout
14/09/2021
Description
Modification relative aux dirigeants BARBIER Olivier nom d'usage : BARBIER Olivier n'est plus gérant BARBIER Olivier nom d'usage : BARBIER Olivier devient président à compter du 30/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/031360
Date d'ajout
14/09/2021
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 30/08/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).