Entreprise : ATON - SIREN 429 854 466
Identité
Dénomination
ATON
SIREN (siège)
429 854 466
Date d'immatriculation au RNE
09/06/2001
Début d’activité
30/09/2022
Date de fin de la personne morale
08/06/2090
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Administration, gestion et location de biens immobiliers et mise en valaur de son patrimoine.
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DES MANADES 13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PIRIOU NICOLE , SUZANNE , JEANNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
Saintes-Maries-de-la-Mer
Nom, Prénom(s)
PIRIOU JULIEN , JEAN , TRISTAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Saintes-Maries-de-la-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/2022
Siret
42985446600035
Code APE
6832B - Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Administration, gestion et location de biens immobiliers et mise en valeur de son patrimoine propre
Adresse
1 RUE DES MANADES
13460 , SAINTES-MARIES-DE-LA-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/06/2001
Siret
42985446600019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RTE DE CACHAREL
13460 , SAINTES-MARIES-DE-LA-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA FONGASSIER
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/03/2017
Siret
42985446600027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 RUE DE LA CHICANETTE
30800 , SAINT-GILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/036503
Date d'ajout
25/10/2021
Description
La date de clôture de l'exercice social est au 30.09 conformément aux statuts et pas 31.12
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/033884
Date d'ajout
06/10/2021
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Monsieur PIRIOU Julien Ancienne Adresse : 4 Rue de la Chicanette 30800 SAINT-GILLES Nouvelle Adresse : 1358 Route de Puget Ville 83390 PUGET-VILLE
Numéro d'observation
F21/033884
Date d'ajout
06/10/2021
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société civile immobilière à compter du 30/09/2021
Numéro d'observation
F21/033884
Date d'ajout
06/10/2021
Description
Modification de(s) principale(s) activité(s) : Ancienne(s) activité(s) :Loueur en meublé équipe de locaux industriels commerciaux et d'habitation. Nouvelle(s) activité(s) :Administration, gestion et location de biens immobiliers et mise en valaur de son patrimoine. à compter du 30/09/2021
Numéro d'observation
F21/033884
Date d'ajout
06/10/2021
Description
Modification relative aux dirigeants : PIRIOU Julien Jean Tristan nom d'usage : PIRIOU Julien devient Associé PIRIOU Nicole Suzanne Jeanne nom d'usage : PIRIOU Nicole devient gérant PIRIOU Nicole Suzanne Jeanne nom d'usage : PIRIOU Nicole devient Associé
Numéro d'observation
F21/033884
Date d'ajout
06/10/2021
Description
Modification relative aux associés de société civile : PIRIOU Julien Jean Tristan nom d'usage : PIRIOU Julien devient Associé PIRIOU Nicole Suzanne Jeanne nom d'usage : PIRIOU Nicole devient gérant PIRIOU Nicole Suzanne Jeanne nom d'usage : PIRIOU Nicole devient Associé
Numéro d'observation
2010
Date d'ajout
07/04/2017
Description
Radiation du RCS le 07/04/2017 avec effet au 14/03/2017
Numéro d'observation
F17/005730
Date d'ajout
30/03/2017
Description
Mention n° 1438 portée par la GTC de TARASCON en date du 30.07.2001 : Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées. Dépôt le 30.07.2001 - n° 537 - LE REGIONAL du 28.06.2001
Numéro d'observation
9313
Date d'ajout
30/03/2017
Description
mention F17/005730 du 30/03/2017 portée par le GTC Nîmes : Mention n° 1438 portée par la GTC de TARASCON en date du 30.07.2001 : Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées. Dépôt le 30.07.2001 - n° 537 - LE REGIONAL du 28.06.2001
Numéro d'observation
F17/005730
Date d'ajout
30/03/2017
Description
Modification relative aux dirigeants PIRIOU Nicolas Suzanne Jeanne nom d'usage : PIRIOU Nicole n'est plus gérant PIRIOU Julien Jean Tristan nom d'usage : PIRIOU Julien devient gérant à compter du 14/03/2017
Numéro d'observation
F17/005730
Date d'ajout
30/03/2017
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : Route de Cacharel la Fongassier 13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (Greffe du Tribunal de Commerce de Tarascon) Nouveau siège social : 4 Rue de la Chicanette 30800 SAINT-GILLES à compter du 14/03/2017
Numéro d'observation
F17/005730
Date d'ajout
30/03/2017
Description
Mention n° 1438 portée par la GTC de TARASCON en date du 30.07.2001 : Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées. Dépôt le 30.07.2001 - n° 537 - LE REGIONAL du 28.06.2001
Numéro d'observation
F17/005730
Date d'ajout
30/03/2017
Description
Transfert du principal établissement au 4 Rue de la Chicanette 30800 SAINT-GILLES à compter du 14/03/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1439
Date d'ajout
30/07/2001
Description
LA CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL SE FERA PAR CONVERSION DE LA VALEUR NOMINALE DES PARTS AU CENT EURO IMMEDIATEMENT SUPERIEUR.LA VALEUR NOMINALE DES PARTS RESSORT ALORS A 16 EUROS SOIT UNE VALEUR DU CAPITAL SOCIAL DE 8.000 EUROS. EN CONSEQUENCE LE CAPITAL SOCIAL EST AUGMENTE D'UN MONTANT DE 377,54913 EUROS SOIT 2.476 FRANCS,56 LE CAPITAL SOCIAL EST FIXE A 8.000 EUROS PV.DEPOT LE 30/07/2001 NO538-LE REGIONAL DU 14/06/2001 Date d'effet : 09/06/2001
Numéro d'observation
1438
Date d'ajout
30/07/2001
Description
CONTINUATION DE L'EXPLOITATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL. PV.DEPOT LE 30/07/2001 NO 537-LE REGIONAL DU 28/06/2001 Date d'effet : 09/06/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).