Entreprise : SCI DES GRANGES - SIREN 429 853 260
Identité
(Entreprise radiée le 14/06/2018)
Dénomination
SCI DES GRANGES
SIREN (siège)
429 853 260
Date d'immatriculation au RNE
22/03/2000
Date de fin de la personne morale
21/03/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
350632.74 EUR
Adresse du siège
AV DE LA LIBERATION 13200 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FREYCHET LISE , JEANNE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Saint-Etienne-du-Grès
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/02/2000
Siret
42985326000017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente, location ou achat d'immeubles ou fractions d'immeubles et terrains. Plus généralement, toutes les opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement a son objet social, pourvu qu'elles ne modifient en rien le caractère civil de la société, et ne sont pas contraires aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971. L'obtention de toutes ouvertures de crédits et de prêts. Pour réaliser cet objet ou en faciliter la réalisation, la société peut recourir en tous lieux a tous actes ou opérations notamment constituer hypothèques ou tout autre sûreté réelle sur les biens sociaux dès lors que ces actes ou opérations ne porte pas atteinte à la nature civile de l'objet
Adresse
AV avenue de la Libération
13200 , Arles - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ARLES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3896
Date d'ajout
14/06/2018
Description
Radiation du RCS le 14/06/2018 avec effet au 31/05/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2912
Date d'ajout
26/04/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/04/2018 Liquidateur : FREYCHET Lise, Jeanne Le siège de la liquidation est fixé à : avenue de la Libération 13200 Arles Journal d'annonces légales : La Liberté - Le Commercial Provence en date du 28/04/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1438
Date d'ajout
27/08/2004
Description
MADEMOISELLE LISE FREYCHET A ETE NOMMEE GERANTE DE LA SOCIETE PV.DEPOT LE 27/08/2004 NO 713-LA LIBERTE DU 03/07/2004 Date d'effet : 10/06/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).