Entreprise : SCP MARTIN & ASSOCIES - SIREN 429 852 528
Identité
(Entreprise radiée le 31/01/2018)
Dénomination
SCP MARTIN & ASSOCIES
SIREN (siège)
429 852 528
Date d'immatriculation au RNE
10/06/2013
Fermeture de l'établissement - 42985252800018
- Date d'effet de la fermeture : 15/05/2009
Fermeture de l'établissement - 42985252800026
- Date d'effet de la fermeture : 21/03/2013
Fermeture de l'établissement - 42985252800034
- Date d'effet de la fermeture : 04/12/2017
Date de fin de la personne morale
09/06/2112
Forme juridique
SCP de vétérinaires
Capital social
50308 EUR
Adresse du siège
715 CHE DES FOURCHES QUARTIER 13760 SAINT-CANNAT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VAL DERNIER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN FRANCOIS , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Saint-Cannat
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/05/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/02/2000
Siret
42985252800018
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Activité principale
Activités vétérinaires
Adresse
6 B PL DE LA COOPERATIVE
13840 , ROGNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/03/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/06/2008
Siret
42985252800026
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Activité principale
Activités vétérinaires
Adresse
600 CHE DES FIGONS
13090 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER DE MALVALLAT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/03/2013
Siret
42985252800034
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Activité principale
Activités vétérinaires
Adresse
715 CHE DES FOURCHES QUARTIER
13760 , SAINT-CANNAT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VAL DERNIER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1222
Date d'ajout
31/01/2018
Description
Radiation du RCS le 31/01/2018 avec effet au 22/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8090
Date d'ajout
14/12/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 04/12/2017 Liquidateur : MARTIN François, Pierre Le siège de la liquidation est fixé à : 715 chemin des Fourches Quartier - Val Dernier 13760 Saint-Cannat Journal d'annonces légales : Les Nouvelles Publications en date du 13/12/2017 Mise en sommeil de la société à compter du 04/12/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).