Entreprise : PHOTO SARL - SIREN 429 793 219
Identité
(Entreprise radiée le 21/05/2021)
Dénomination
PHOTO SARL
SIREN (siège)
429 793 219
Date d'immatriculation au RNE
01/03/2000
Fermeture de l'établissement - 42979321900016
- Date d'effet de la fermeture : 07/04/2021
Date de fin de la personne morale
01/03/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
110 B AV RAYMOND BARRE 97427 L'ETANG SALE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PARIS PAUL , SULLY , MICHEL
Nom d'usage
PARIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Etang Sale
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/04/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2000
Siret
42979321900016
Nom commercial
SIROCO PHOTO
Code APE
7420Z - Activités photographiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
STUDIO DE PHOTOGRAPHIE PORTRAIT REPORTAGE PHOTOGRAPHIE IDENTITE ET PUBLICITAIRE REPORTAGE VIDEO VENTE DE DIVERS ACCESSOIRES
Code APRM
7420ZQ - Studio de photographie
Adresse
110 B AV 110B avenue Raymond Barre
97427 , Etang Sale - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Radiation d'office - art. R123-131 du code de commerce (au terme d'un délai de trois ans après la mention de dissolution, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3606
Date d'ajout
04/11/2008
Description
Dissolution anticipée de la société et nomination de M. PARIS Paul Sully Michel en qualité de liquidateur le siège social de la liquidation se situant au 2 Chemin Charbonnier 97427 Etang Salé Date d'effet : 31/12/2004
Numéro d'observation
2510
Date d'ajout
04/10/2002
Description
SUIVANT PV AGE EN DATE DU 10/09/2002, NOMINATION DE MR. PARIS PAUL SULLY MICHEL EN QUALITE DE GERANT EN REMPLACEMENT DE MR. DE BOISVILLIERS AIME JOSEPH GERANT PARTANT.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).