Entreprise : CLIC CLIC WEB - SIREN 429 770 787
Identité
Dénomination
CLIC CLIC WEB
SIREN (siège)
429 770 787
Date d'immatriculation au RNE
05/03/2001
Date de fin de la personne morale
04/03/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
100 AV DE STALINGRAD 94800 VILLEJUIF FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENAYOUN LUCETTE
Nom d'usage
COIA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
COUTEUX JEAN , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Corbeil-Essonnes
Dénomination
A A G E C
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/06/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/2000
Siret
42977078700035
Nom commercial
VOYAGES PAS CHERS
Code APE
7311Z - Activités des agences de publicité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Publicité et service secteur de l'Internet
Adresse
100 AV 100 Avenue de Stalingrad
94800 , Villejuif - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/01/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2000
Siret
42977078700019
Code APE
744B
Adresse
307 SQ DES CHAMPS ELYSEES
91080 , EVRY-COURCOURONNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/06/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/01/2001
Siret
42977078700027
Enseigne
VOYAGES PAS CHERS
Code APE
744B
Adresse
191 AV ARISTIDE BRIAND
94230 , CACHAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
88716
Date d'ajout
13/06/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 13/06/2018 nommant M. Gruson Dominique juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
57057
Date d'ajout
31/01/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 31/01/2011 nommant M. Lajaunie Thierry juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
13225
Date d'ajout
11/06/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 10/06/2009 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2008J00677 désigne liquidateur Me Pellegrini Gilles 4 Le Parvis de Saint Maur 94100 Saint-Maur-des-Fossés , juge commissaire M. Boisard Michel , juge commissaire suppléant M. Boonen Jean François , met fin à la mission de l'administrateur Me Gilles Baronnie 14 rue du Viaduc 94130 NOGENT SUR MARNE
Numéro d'observation
20662
Date d'ajout
30/10/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 30/10/2008 arrête le plan de cession au profit de : Sas Karavel rcs Paris : 499668606 ,dans le cadre du redressement judiciaire
Numéro d'observation
18387
Date d'ajout
08/10/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 08/10/2008 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2008J00677 , date de cessation des paiements le 15/09/2008 désigne Juge Commissaire M. Boisard Michel , Juge Commissaire suppléant M. Boonen Jean François , Administrateur Me Baronnie Gilles 14 Rue du Viaduc 94130 Nogent-sur-Marne avec pour mission : assister la débitrice pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me Pellegrini Gilles 4 Le Parvis de Saint Maur 94100 Saint-Maur-des-Fossés , , et ouvre une période d'observation expirant le 08/04/2009 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
60269
Date d'ajout
27/09/2007
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29/06/2007
Numéro d'observation
40266
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
10863
Date d'ajout
05/03/2001
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).