Entreprise : GIE OPTILYS - SIREN 429 744 568
Identité
Dénomination
GIE OPTILYS
SIREN (siège)
429 744 568
Date d'immatriculation au RNE
11/04/2000
Début d’activité
10/02/2000
Date de fin de la personne morale
10/04/2070
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
Faciliter l'activité d'élevage porcins des membres par le traitement biologique des effluents
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse du siège
LA VILLE LEGAULT 22350 SAINT-JOUAN-DE-L'ISLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT JOUAN DE L'ISLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUPU GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Broons
Nom, Prénom(s)
DARTOIS LAURENT , GUY , ALAIN
Qualité
Administrateur, Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1977
Commune de résidence
Guitté
Nom, Prénom(s)
DENOUAL JEROME
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Nom, Prénom(s)
GOURDON PASCALE
Nom d'usage
COUPU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Caulnes
Dénomination
EARL ELEVAGE DE LA JANAIE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Caulnes
Dénomination
SARL DU CHATEL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Lanrelas
Dénomination
EARL DARTOIS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Caulnes
Dénomination
EARL DE LA FOUTELAIS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Caulnes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/02/2000
Siret
42974456800016
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Faciliter l'activité d'élevage porcins des membres par le traitement biologique des effluents
Autres Activités
Faciliter l'activité d'élevage porcins des membres par le traitement biologique des effluents
Adresse
LA VILLE LEGAULT
22350 , SAINT-JOUAN-DE-L'ISLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT JOUAN DE L'ISLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
534
Date d'ajout
08/04/2005
Description
Démission de M. Denoual Claude de son mandat de contrôleur de gestion - nomination pour le remplacer de M. Denoual Jérôme né le 11.06.73 à Dinan (22) Dt 63 résidence les Azilieres à Montauban-de-Bretagne (35) démission de M. Jean Realland de son mandat de contrôleur des comptes - nomination pour le remplacer de MME Léhon Josette Ep Realland née le 15.11.50 à Dinan (22) Dt "Châtel" à Lanrelas (22) Pv age du 09.03.05 - Da n°a290 du 08.04.05 Date d'effet : 09/03/2005
Numéro d'observation
1634
Date d'ajout
20/12/2001
Description
Nomination d'un nouveau contrôleur de gestion : M. Denoual Claude, né le 20.06.1948 à Médréac, Nat.F., La basse Bouexiere à Médréac 35360, en remplacement de MME Oger Aline, démissionnaire, à compter du 15.11.2001 - la conversion du capital de 320 000f en euros ressort à 48 783,69 euros augmentation dudit capital d'une somme de 9 954,31 euros pour le porter à 58 738 euros - il pourra être porte jusqu'à un maximum statutaire de 587 380 euros -À compter du 15.11.2001 - nomination en qualité de nouveau membre de l'earl élevage de la Janaie Rcs Dinan D421-504-325 (99 D 8), représentée par mme Annie griffon - à compter du 15.11.2001 - Pv age 15.11.2001 - D.A.20.12.2001 n°a917
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).