Entreprise : WANY ENGINEERING - SIREN 429 733 744
Identité
Dénomination
WANY ENGINEERING
SIREN (siège)
429 733 744
Date d'immatriculation au RNE
15/03/2000
Début d’activité
02/01/2000
Date de fin de la personne morale
14/03/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
La prise sous toutes ses formes, de tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises françaises et étrangères. La gestion de titres de valeurs mobilières.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
70000 EUR
Adresse du siège
1280 AV DES PLATANES 34970 LATTES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FUTURE BUILDING 1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAVAREC ERWAN , PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
MATEO EMMANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
MONTILLET DENIS , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
PIERROT FRANCOIS , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
ST JEAN DE VEDAS
Nom, Prénom(s)
THURET PIERRE-EMMANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
TREMEL LAURENT , HENRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
STATUO CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BAILLARGUES
Dénomination
SARL DIDIER BERLANGER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/2000
Siret
42973374400024
Enseigne
WANY ENGINEERING
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise sous toutes ses formes, de tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises françaises et étrangères. La gestion de titres de valeurs mobilières.
Autres Activités
La prise sous toutes ses formes, de tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises françaises et étrangères. La gestion de titres de valeurs mobilières.
Adresse
1280 AV DES PLATANES
34970 , LATTES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
FUTURE BUILDING 1
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/04/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/01/2000
Siret
42973374400016
Code APE
741J
Adresse
117 PL DE THESSALIE
34000 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10389
Date d'ajout
13/10/2003
Description
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT: ESTANY ET ASSOCIES NOUVEAU : SARL DIDIER BERLANGER CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT PARTANT: M ULLER CATHERINE NOUVEAU : SARL STATUO CONSEIL Date d'effet : 30/06/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6214
Date d'ajout
01/06/2001
Description
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL : LA PRISE SOUS TOUTES SOUS FORMES, DE TOUS INTERETS ET PARTICIPATIONS, DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES FRANCAISES ET ETRANGERES. LA GESTION DE TITRES DE VALEURS MOBILIERES. LA REALISATION DE TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, AUX ENTREPRISES ET SOCIETES ET, NOTAMMENT CELLES DANS LESQUELLES ELLE DETIENT DES PARTICIPATIONS AU CAPITAL. Date d'effet : 29/03/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).