Entreprise : LES COTTAGES DU PARC - SIREN 429 724 016
Identité
Dénomination
LES COTTAGES DU PARC
SIREN (siège)
429 724 016
Date d'immatriculation au RNE
25/02/2015
Début d’activité
15/02/2012
Date de fin de la personne morale
24/02/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et de tous biens et droits immobiliers, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
16000 EUR
Adresse du siège
3 PL DE L’EPI 34280 LA GRANDE-MOTTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAUGIER JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1989
Commune de résidence
Mauguio
Nom, Prénom(s)
LAUGIER JEAN-PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Saint-Just
Nom, Prénom(s)
LAUGIER PHILIPPE , PIERRE , MARCEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Mauguio
Nom, Prénom(s)
MACEDO DE SOUSA GIL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Saint-Jean-le-Blanc
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/02/2012
Siret
42972401600044
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et de tous biens et droits immobiliers, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement
Autres Activités
L'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et de tous biens et droits immobiliers, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement
Adresse
3 PL DE L’EPI
34280 , LA GRANDE-MOTTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2011
Siret
42972401600036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
273 RUE PEYRE BLANQUE
34130 , MAUGUIO - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 07/04/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/02/2000
Siret
42972401600010
Code APE
702C
Adresse
21 RUE D’ORLEANS
45310 , COINCES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/04/2001
Siret
42972401600028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
78 RUE JEAN JAURES
45400 , FLEURY-LES-AUBRAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3748
Date d'ajout
25/02/2015
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 15/02/2012 : Ancienne adresse : 78 rue Jean Jaures 45400 Fleury-les-Aubrais Nouvelle adresse :3 place de l'Epi 34280 La Grande Motte Transfert du siège social à compter du 15/02/2012 : Ancienne adresse : 78 rue Jean Jaures 45400 Fleury-les-Aubrais Nouvelle adresse : 3 place de l'Epi 34280 La Grande Motte Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/02/2012 Modifié : LAUGIER Jean-Christophe, Associé indéfiniment responsable, demeurant 273 rue Peyre Blanque 34130 Mauguio Modifié : LAUGIER Jean-Philippe, Associé indéfiniment responsable, demeurant 625 route de Lansargues 34400 Saint-Just Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/02/2012 : Changement de qualité : MACEDO DE SOUSA Gil, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : LAUGIER Philippe Pierre Marcel, Associé indéfiniment responsable devient Gérant, Associé indéfiniment responsable domicilié 273 rue Peyre Blanque 34130 Mauguio
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).