Entreprise : ART ET PATRIMOINE - SIREN 429 720 998
Identité
(Entreprise radiée le 14/09/2024)
Dénomination
ART ET PATRIMOINE
SIREN (siège)
429 720 998
Date d'immatriculation au RNE
09/03/2000
Fermeture de l'établissement - 42972099800013
- Date d'effet de la fermeture : 23/04/2003
Date de fin de la personne morale
08/03/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
22000 EUR
Adresse du siège
LES JALASSIERES 13510 EGUILLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOU MARIN BLAN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUILLE ERWAN , STEPHANE , JALM
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1962
Commune de résidence
EGUILLES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/04/2003
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/02/2000
Siret
42972099800013
Code APE
454J
Origine du fonds
Création
Activité principale
PEINTURE, DECORATION, AGENCEMENT, RENOVATION INTERIEURE, TOUTES OPERATIONS D'ENTRETIEN DU PATRIMOINE
Adresse
LES JALASSIERES
13510 , EGUILLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOU MARIN BLAN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25386
Date d'ajout
14/09/2024
Description
Radiation d'office du RCS d'Aix-en-Provence le 14/09/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/09/2021
Description
Dissolution à compter du 03/07/2003 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/07/2003, liquidateur : BOUILLE ERWAN STEPHANE JALM, siège de la liquidation : ZI LES JALASSIERES - LOU MARIN BLAN 13510 Éguilles, parution de la publicité légale : Le Régional paru le 23/07/2003
Numéro d'observation
29747
Date d'ajout
10/09/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
6075
Date d'ajout
01/07/2003
Description
VENTE DU FONDS A SARL SAPS A COMPTER DU 30/06/2002 DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE NOMINATION EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE M. BOUILLE ERWAN, ANCIEN GERANT Date d'effet : 23/04/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).