Entreprise : H V J ARCHITECTURE - SIREN 429 700 438
Identité
Dénomination
H V J ARCHITECTURE
SIREN (siège)
429 700 438
Date d'immatriculation au RNE
07/03/2000
Début d’activité
02/03/2000
Date de fin de la personne morale
06/03/2099
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
SOCIETE D'ARCHITECTURE
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
23 RUE DU RENARD 75004 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JEANCE PHILIPPE , ERIC , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VITRY JACQUES , BERNARD , PAUL , ROBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1937
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/03/2000
Siret
42970043800022
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
SOCIETE D'ARCHITECTURE
Adresse
23 RUE DU RENARD
75004 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/03/2000
Siret
42970043800014
Code APE
742A
Adresse
9 RUE DE LA PIERRE LEVEE
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2000B0405210
Date d'ajout
13/09/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 13/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2000B040527
Date d'ajout
27/01/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 27/01/2021, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202100187, date de cessation des paiements le 14/01/2021, et a désigné M. Philippe Bonneaud : Juge Commissaire, liquidateur SELAS ETUDE JP en la personne de Me Jérôme Pierrel 98 boulevard de Sébastopol 75003 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).