Entreprise : SOY - SIREN 429 698 111
Identité
Dénomination
SOY
SIREN (siège)
429 698 111
Date d'immatriculation au RNE
28/02/2000
Date de fin de la personne morale
27/02/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
7622.45 EUR
Adresse du siège
14 RUE DU PLESSIS LE ROI 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ERSOY ABDULLAH
Nom d'usage
ERSOY
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
Le Mée-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/12/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/2000
Siret
42969811100011
Code APE
182C
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabrication vente et façonnerie, import export pret à porter gros et demi-gros détail, gestion de linéaires accessoires de mode, maroquinerie parfum chaussures, confiserie, jouets bijoux fantaisie commercialisation de lots. sédentaire et ambulant.
Code APRM
1413ZC - Fabrication de vêtements masculins sur mesure
Adresse
14 RUE 14 Rue du Plessis le Roi
77176 , Savigny-le-Temple - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
23/12/2004
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 23/12/2004 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
23/12/2004
Description
: Radiation d'office article 42 al. 1 du décret 84-406 du 30/05/1984 : Est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/01/2002
Description
- Date de cessation d'activité : 20/12/2001. - Précision sur le sort du fonds : Disparition du fonds.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
21/12/2001
Description
: Par Jugement en date du 20/12/2001 le Tribunal de Commerce de MELUN a nommé M ERSOY Abdullah en qualité de Liquidateur Ad Hoc
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
20/12/2001
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN du 20/12/2001 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 15/07/2000. Juge Commissaire : MME VEZARD Edith Liquidateur : Maitre COUDRAY Yves 50 BLD ARISTIDE BRIAND RESIDENCE "LE DAUPHIN" 77000 MELUN
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/03/2000
Description
Historique des observations depuis le 08/03/2000 : PUB.STATUTS:REPUBLIQUE DE S&M. Cessation totale d'activité en date du 20/12/2001 suite à liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
18 2001-12-20 PRONONC. DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 2009-03-26 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN COUDRAY,19 2004-12-23 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 2009-03-26 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).