Entreprise : SCI JJM - SIREN 429 647 779
Identité
Dénomination
SCI JJM
SIREN (siège)
429 647 779
Date d'immatriculation au RNE
23/12/1999
Début d’activité
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
22/12/2049
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1999
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION ADMINISTRATION EXPLOITATION
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
57930.63 EUR
Adresse du siège
HAM SECTION MORNE CAYENNE 97118 Saint-François FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
QUILLIN MICHEL , MEDARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Saint-François
Nom, Prénom(s)
QUILLIN MICHEL , MEDARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Saint-François
Nom, Prénom(s)
CAZIMIR GUY-ANNIE , MARIE-HELENE
Nom d'usage
QUILLIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Saint-François
Nom, Prénom(s)
QUILLIN MICKAËL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Saint-François
Nom, Prénom(s)
QUILLIN MARYLENE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1988
Commune de résidence
Saint-François
Nom, Prénom(s)
QUILLIN MAEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1993
Commune de résidence
Saint-François
Dénomination
QUIL'INVESTISSEMENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-François
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2000
Siret
42964777900017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION ADMINISTRATION EXPLOITATION
Autres Activités
ACQUISITION ADMINISTRATION EXPLOITATION
Adresse
HAM SECTION MORNE CAYENNE
97118 , Saint-François - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
1334
Date d'ajout
26/03/2007
Description
Changement de gérantANCIEN GERANT / HOULLIER JACQUELINE BATHILDENOUVEAU GERANT / QUILLIN MICHEL MEDARDDate d'effet : 21/03/2007
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 380 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 57 930.63 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).