Entreprise : SCI LES TILLEULS - SIREN 429 634 462
Identité
Dénomination
SCI LES TILLEULS
SIREN (siège)
429 634 462
Date d'immatriculation au RNE
03/03/2000
Début d’activité
18/02/2000
Date de fin de la personne morale
02/03/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, propriété, construction, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ; En général, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
RTE DE NIAFLES 53400 CRAON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLANCHET CHANTAL
Nom d'usage
GAUDIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Saint-Martin-du-Limet
Nom, Prénom(s)
GAUDIN JEAN-LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Saint-Martin-du-Limet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/02/2000
Siret
42963446200015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, construction, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ; En général, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social
Autres Activités
Acquisition, propriété, construction, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ; En général, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social
Adresse
RTE DE NIAFLES
53400 , CRAON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5488
Date d'ajout
20/08/2018
Description
Réduction de capital à compter du 22/05/2018 Ancien : 3 000 EUR Nouveau : 1 500 EUR Modification relative aux associés à compter du 22/05/2018 : Partant : GAUDIN Roseline, Associé Partant : GAUDIN Jean-Pierre, Gérant, Associé Modifié : GAUDIN Jean-Luc, Gérant, Associé Modifié : GAUDIN Chantal, Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).