Entreprise : SCI MATCLE - SIREN 429 594 633
Identité
Dénomination
SCI MATCLE
SIREN (siège)
429 594 633
Date d'immatriculation au RNE
25/02/2000
Début d’activité
01/03/2000
Date de fin de la personne morale
24/02/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, gestion, administration, exploitation par bail de biens et droits immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
304.9 EUR
Adresse du siège
15 RUE DE CAMBRAI 59127 ELINCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARLIER JEAN-MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Anzin
Nom, Prénom(s)
VILAIN ANITA
Nom d'usage
CARLIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Elincourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2000
Siret
42959463300027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion, administration, exploitation par bail de biens et droits immobiliers.
Autres Activités
Acquisition, gestion, administration, exploitation par bail de biens et droits immobiliers.
Adresse
15 RUE DE CAMBRAI
59127 , ELINCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2000
Siret
42959463300019
Code APE
702C
Adresse
47 RUE VOLTAIRE
59225 , MONTIGNY-EN-CAMBRESIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3817
Date d'ajout
07/08/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/02/2005 : Changement de qualité : CARLIER Jean-Marc, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : CARLIER Anita, Gérant devient Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2545
Date d'ajout
16/10/2001
Description
Transfert du siège social de Montigny-en-Cambrésis, 47, rue voltaire à Élincourt, 15, rue de cambrai. Date d'effet : 01/10/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 2 000.00 FRF nouveau montant : 304.90 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).