Entreprise : LA VILLA - SIREN 429 483 969
Identité
Dénomination
LA VILLA
SIREN (siège)
429 483 969
Date d'immatriculation au RNE
31/07/2009
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 42948396900011
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2009
Fermeture de l'établissement - 42948396900037
- Date d'effet de la fermeture : 28/06/2011
Date de fin de la personne morale
30/07/2099
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7800 EUR
Adresse du siège
11 AV DE VIZILLE 38000 GRENOBLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
11-15
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANNEQUIN JEROME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Saint-Aupre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/03/2009
Siret
42948396900029
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Restaurant, brasserie, café, piano bar, pub, bar (Licence IV).
Adresse
11 AV 11/15 Avenue de Vizille
38000 , Grenoble - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
11-15
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/01/2000
Siret
42948396900011
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Activité principale
Débits de boissons
Adresse
LIEU DIT MI-PLAINE
38690 , BEVENAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2011
Siret
42948396900037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de salles.
Autres Activités
Location de salles.
Adresse
1080 CHE DE LA CROISE
38330 , MONTBONNOT-SAINT-MARTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/020388
Date d'ajout
10/11/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 10/11/2020 prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Dissolution de plein droit de la personne morale par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F11/008219
Date d'ajout
28/06/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 28/06/2011 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate - Liquidateur-judiciaire : Me GUYOT Christian 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN 38100 GRENOBLE - Date de cessation des paiements : 07/02/2011 Société dissoute de plein droit par application de l'article 1844-7-7° du code civil.
Numéro d'observation
F09/010050
Date d'ajout
31/07/2009
Description
Transfert du siège social du Lieu-dit Mi-Plaine, 38690 BEVENAIS au 11/15 Avenue de Vizille 38000 GRENOBLE à compter du 31.03.2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).