Entreprise : SCI VERNEUIL - SIREN 429 424 161
Identité
(Entreprise radiée le 16/06/2022)
Dénomination
SCI VERNEUIL
SIREN (siège)
429 424 161
Date d'immatriculation au RNE
17/02/2000
Date de fin de la personne morale
16/02/2099
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
48000 EUR
Adresse du siège
8 RUE DE LA NAGERE 10410 SAINT-PARRES-AUX-TERTRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOS FABIENNE
Nom d'usage
ARTHAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Aubière
Nom, Prénom(s)
BOS MICHAEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Viroflay
Nom, Prénom(s)
MARE NICOLE
Nom d'usage
BOS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Saint-Parres-aux-Tertres
Nom, Prénom(s)
BOS DELPHINE
Nom d'usage
CHASSAGNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Sainte-Feyre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/01/2000
Siret
42942416100025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, administration et gestion de biens et droits immobiliers par tous moyens
Adresse
8 RUE 8 Rue de la Nagére
10410 , Saint-Parres-aux-Tertres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/01/2000
Siret
42942416100017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LE BOURG
58300 , VERNEUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5423
Date d'ajout
16/06/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 18/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/03/2021
Description
Dissolution à compter du 30/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/11/2020, liquidateur : BOS né(e) MARE Nicole, siège de la liquidation : 8 Rue de la Nagére 10410 Saint-Parres-aux-Tertres, parution de la publicité légale : Revue Agricole de l'Aube en date du 12/03/2021
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
02/01/2020
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL 02-01-2020 RCS Troyes LE 28-11-2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).