Entreprise : SOCIETE FINANCIERE ELYSEE - SIREN 429 422 199
Identité
Dénomination
SOCIETE FINANCIERE ELYSEE
SIREN (siège)
429 422 199
Date d'immatriculation au RNE
26/09/2012
Début d’activité
01/10/1999
Date de fin de la personne morale
25/09/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Prise d'intérets et de participations.
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
543786.86 EUR
Adresse du siège
67 AV PASTEUR 93100 MONTREUIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
67-69
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASSOULINE LEVY , LIVAI , JONATHAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
ASSOULINE SALOMON , ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Bonneuil-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
DESIRE MARYSE , ISABELLE , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Épinay-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
MARCIANO NATHALIE
Nom d'usage
ASSOULINE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Bonneuil-sur-Marne
Dénomination
MARINE AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ANAMYS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Joinville-le-Pont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
42942219900027
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise d'intérets et de participations.
Adresse
67 AV PASTEUR
93100 , MONTREUIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
67-69
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/09/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1999
Siret
42942219900019
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
8 RUE DE L'ISLY
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3739
Date d'ajout
30/11/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30/11/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELAS M.J.S. Partners en la personne de Me Bertrand Jeanne . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 30/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
70648
Date d'ajout
31/08/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 31/08/2018 nommant SELAS M.J.S. Partners en la personne de Me Bertrand Jeanne 2 Ter Rue de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
456
Date d'ajout
02/01/2017
Description
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
Numéro d'observation
90426
Date d'ajout
30/11/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30/11/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2015J02035 désigne liquidateur Me Jeanne Bertrand 2 ter Rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex
Numéro d'observation
52877
Date d'ajout
08/06/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 08/06/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
7763
Date d'ajout
09/12/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny , prononce en date du 09/12/2015 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J02035 , date de cessation des paiements le 24/11/2015 désigne Mandataire judiciaire Me Jeanne Bertrand 2 ter Rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 09/06/2016 Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
8954
Date d'ajout
26/09/2012
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet 10-09-2012
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).