Entreprise : DES BRUNES - SIREN 429 392 830
Identité
Dénomination
DES BRUNES
SIREN (siège)
429 392 830
Date d'immatriculation au RNE
14/02/2000
Début d’activité
01/02/2000
Date de fin de la personne morale
13/02/2050
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Production laitière
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
RUCAMEL 22810 PLOUGONVER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HENRY ANNITA
Nom d'usage
LANCIEN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
BELLE ISLE EN TERRE
Nom, Prénom(s)
LANCIEN JEAN , PAUL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
BELLE ISLE EN TERRE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2000
Siret
42939283000015
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Production laitière
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
RUCAMEL
22810 , PLOUGONVER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Plougonver
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1804
Date d'ajout
04/08/2006
Description
- TRANSFORMATION DE L'EARL DE LA BRUNE EN GAEC DES BRUNES - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL: ANCIEN CAPITAL SOCIAL: 10.000 EUROS NOUVEAU CAPITAL SOCIAL : 15.000 EUROS - NOMINATION DE MR LE CALVEZ MICHEL EN QUALITE DE GERANT PUBLICITE FAITE DANS LE PETIT BLEU DU 03 AOUT 2006 DEPOT AU GREFFE LE 04 AOUT 2006 SOUS LE N° 06A/964 Date d'effet : 01/07/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).