Entreprise : SCI ESPACE AQUARELLE - SIREN 429 314 735
Identité
(Entreprise radiée le 06/08/2020)
Dénomination
SCI ESPACE AQUARELLE
SIREN (siège)
429 314 735
Date d'immatriculation au RNE
08/02/2000
Fermeture de l'établissement - 42931473500029
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2019
Fermeture de l'établissement - 42931473500011
- Date d'effet de la fermeture : 28/04/2000
Date de fin de la personne morale
07/02/2099
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
411750 EUR
Adresse du siège
44 QUAI MAGELLAN 44000 NANTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESJOBERT MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Entrammes
Nom, Prénom(s)
CHUREAU GUY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
RATAJCZAK MICHELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PACOR THIERRY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Carquefou
Nom, Prénom(s)
PIERRE GERARD , PATRICK , DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Orvault
Nom, Prénom(s)
LENOIR CHRISTIANE
Nom d'usage
LEPELLETIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1936
Commune de résidence
Le Croisic
Nom, Prénom(s)
BERTONNEAU MONIQUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1937
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
BERTONNEAU MARYVONNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1940
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
OLIVIER CATHERINE
Nom d'usage
PACOR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Carquefou
Nom, Prénom(s)
HESTEAU CHANTAL , RAYMONDE , DITE , BEATRICE
Nom d'usage
BERANGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Antrain
Nom, Prénom(s)
ASCARGOTA ANNIE
Nom d'usage
STAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Montoir-de-Bretagne
Nom, Prénom(s)
ROUSSEAU IRENE , EUGENIE
Nom d'usage
DELOUCHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1932
Commune de résidence
Champtoce Sur Loire
Nom, Prénom(s)
BRIAND MARCELLE , GERMAINE
Nom d'usage
CHAUVIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
CHAUVIN DANIELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
CHAUVIN BRUNO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Nantes
Dénomination
SCI BERPHIJEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Nantes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/04/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1999
Siret
42931473500011
Code APE
702C
Adresse
11 RUE DUGOMMIER
44000 , NANTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/12/1999
Siret
42931473500029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et notamment des locaux sis a la roche sur yon 1 a 9 rue maurice edgar coindreau
Adresse
44 QUAI 44 quai Magellan
44000 , Nantes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24
Date d'ajout
06/08/2020
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-11-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
06/08/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-11-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : ECHO DE L'OUEST DU : 21-02-2020, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).