Entreprise : ESY - SIREN 429 156 334
Identité
Dénomination
ESY
SIREN (siège)
429 156 334
Date d'immatriculation au RNE
31/01/2000
Début d’activité
31/01/2000
Date de fin de la personne morale
30/01/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location d'immeubles, exploitation par bail, la vente de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
RTE NEUVE 14510 GONNEVILLE-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA HAUMIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRARD NICOLAS , LOUIS , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1992
Commune de résidence
Gonneville-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
GIRARD ALAIN , HENRI , LEON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Houlgate
Nom, Prénom(s)
GIRARD SANDRINE , CATHERINE , GABRIELLE
Nom d'usage
SALEK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1978
Nom, Prénom(s)
GIRARD FANNY , ANDREE , MARIE-LOUISE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Le puy Sainte-Reparade
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/01/2000
Siret
42915633400014
Nom commercial
ESY
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location d'immeubles, exploitation par bail, la vente de tous immeubles
Autres Activités
Location d'immeubles, exploitation par bail, la vente de tous immeubles
Adresse
RTE NEUVE
14510 , GONNEVILLE-SUR-MER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA HAUMIERE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2003
Date d'ajout
19/07/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/05/2010 : Nouveau : SALEK Sandrine Catherine Gabrielle, Associé Société Civile Nouveau : GIRARD Fanny Andrée Marie-Louise, Associé Société Civile Nouveau : GIRARD Nicolas Louis Jean, Associé Société Civile Changement de qualité : GIRARD Alain Henri Léon, Gérant(e) devient Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 000.00 FRF nouveau montant : 152.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).