Entreprise : AXE SIX - SIREN 429 128 804
Identité
(Entreprise radiée le 10/11/2023)
Dénomination
AXE SIX
SIREN (siège)
429 128 804
Date d'immatriculation au RNE
19/11/2003
Date de fin de la personne morale
18/11/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
600000 EUR
Adresse du siège
AV FRANCOIS MITTERRAND 95000 PONTOISE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLATEAU SAINT MARTIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBUS CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Houilles
Nom, Prénom(s)
PAPILLON BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1949
Commune de résidence
Cergy
Dénomination
AXE MAJEUR COMPANY
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Pontoise
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/05/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/01/2000
Siret
42912880400011
Code APE
501Z
Adresse
2 RUE AMPERE
78100 , SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/01/2008
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/2003
Siret
42912880400029
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
achat vente entretien en réparation de tout véhicules neuf ou d'occasion vente de pièces détachées et de lubrifiants en gros demi gros détail distribution de produits et accessosires proposées pour les conducteurs et importateurs automobiles
Adresse
AV Avenue FRANCOIS MITTERRAND PLATEAU SAINT MARTIN
95300 , Pontoise - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PLATEAU SAINT MARTIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
42249
Date d'ajout
10/11/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 10/11/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 10/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
42249
Date d'ajout
10/11/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
1158
Date d'ajout
11/01/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 11/01/2021 nommant M. Patrick Soussana juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
86717
Date d'ajout
03/02/2016
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Pontoise rendue le 03/02/2016 nommant M. Eric Le Cuffec juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
27827
Date d'ajout
16/12/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 16/12/2013 nommant SCP Canet-Morand prise en la personne de Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95300 Pontoise À Compter Du 01 Janvier 2014 liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
4385
Date d'ajout
26/02/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 22/02/2008 arrête le plan de cession au profit de : SA Robert Rousseau Automobile 6 Chaussée Jules César 95520 Osny ,dans le cadre de la liquidation judiciaire commune
Numéro d'observation
3488
Date d'ajout
08/02/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de PONTOISE En date du 06/02/2008 Prononçant la confusion des patrimoines actifs et passifs de SAS AXE MAJEUR COMPANY Ave Francois Mitterand Plateau Saint Martin 95300 PONTOISE RCS PONTOISE 389543711, SCI ROUTE 58 Ave Francois Mitterand 95300 PONTOISE RCS PONTOISE 423330349, SAS AXE SIX Ave Francois Mitterand 95300 PONTOISE RCS PONTOISE 429128804, SAS AXE MOTORS 27-29 Rue du Général Leclerc 95310 SAINT OUEN L AUMONE RCS PONTOISE 444095947, SAS AXE WEST AUTOMOBILES Ave Francois Mitterand Plateau Saint Martin 95300 PONTOISE RCS PONTOISE 407516566. Etend des procédures de liquidation judiciaire de chacune de ces sociétés aux autres. Dit que la procédure de liquidation judiciaire judiciaire commune sera poursuivie par Me CANET 1 Rue de la Citadelle 95300 PONTOISE en qualité de liquidateur judiciaire. Maintient Mme CARTRON Juge Commissaire. Maintient Me VALDMAN 8 impasse Chabanne 95300 PONTOISE en qualité d'administrateur judiciaire.
Numéro d'observation
2791
Date d'ajout
25/01/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 25/01/2008 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2007J00847 désigne liquidateur Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95302 Cergy Pontoise Cedex , juge commissaire Mme Cartron , juge commissaire suppléant M. Roux Jacques , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 25/02/2008
Numéro d'observation
2080
Date d'ajout
15/01/2008
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise En date du 07/01/2008 Nommant Me Valdman Daniel 8 Impasse Chabanne 95300 Pontoise en remplacement de l'administrateur précédemment désigné
Numéro d'observation
46244
Date d'ajout
10/12/2007
Description
Jugement du tribunal de commerce de Pontoise , prononce en date du 10/12/2007 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2007J00847 , date de cessation des paiements le 05/03/2007 désigne Juge Commissaire Mme Cartron , Juge Commissaire suppléant M. Roux Jacques , Administrateur Me Valdman, De La Scp Michel-Valdman-Miroite 8 Impasse Chabanne 95300 Pontoise avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95302 Cergy Pontoise Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 10/06/2008 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
5342
Date d'ajout
09/07/2004
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège TRANSFERT DE SIEGE A COMPTER DU 11 MAI 2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).