Entreprise : SANDLAUR - SIREN 429 116 288
Identité
Dénomination
SANDLAUR
SIREN (siège)
429 116 288
Date d'immatriculation au RNE
31/01/2000
Début d’activité
27/09/2016
Date de fin de la personne morale
30/01/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Acquisition, location de locaux industriels et commerciaux, nus ou aménagés. la production, la distribution et la commercialisation d'énergie électrique au moyen de panneaux solaires photovoltaïques
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
RUE DE LEDIGNAN 30300 FOURQUES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA N 2
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GILLES BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Arles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/09/2016
Siret
42911628800029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, location de locaux industriels et commerciaux, nus ou aménagés. la production, la distribution et la commercialisation d'énergie électrique au moyen de panneaux solaires photovoltaïques
Autres Activités
Acquisition, location de locaux industriels et commerciaux, nus ou aménagés. la production, la distribution et la commercialisation d'énergie électrique au moyen de panneaux solaires photovoltaïques
Adresse
RUE DE LEDIGNAN
30300 , FOURQUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA N 2
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/09/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2000
Siret
42911628800011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
102 AV DE LA CAMARGUE
13200 , ARLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/010195
Date d'ajout
14/04/2023
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 06/03/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/010195
Date d'ajout
14/04/2023
Description
Modification relative aux dirigeants GILLES Bernard nom d'usage : GILLES Bernard n'est plus gérant GILLES Bernard nom d'usage : GILLES Bernard devient président à compter du 06/03/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).