Entreprise : HUA CHENG - SIREN 429 100 910
Identité
Dénomination
HUA CHENG
SIREN (siège)
429 100 910
Date d'immatriculation au RNE
21/01/2000
Début d’activité
15/01/2000
Date de fin de la personne morale
20/01/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition et/ou apport de tous biens immobiliers de mobiliers, la gestion et l'administration desdits biens dont la société pourrait devenir propriétaire.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
8 IMP PIERRE SIMON GIRARD 93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NI BENJAMIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1989
Commune de résidence
Les Pavillons-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
NI GUOJU
Nom d'usage
CHEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
La Courneuve
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/01/2000
Siret
42910091000026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition et/ou apport de tous biens immobiliers de mobiliers, la gestion et l'administration desdits biens dont la société pourrait devenir propriétaire.
Autres Activités
L'acquisition et/ou apport de tous biens immobiliers de mobiliers, la gestion et l'administration desdits biens dont la société pourrait devenir propriétaire.
Adresse
8 IMP PIERRE SIMON GIRARD
93320 , LES PAVILLONS-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/2000
Siret
42910091000018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
18 RUE DU GRENIER SAINT-LAZARE
75003 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2000D0021812
Date d'ajout
15/05/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Bobigny SOUS LE NUMERO 2019D00739
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
65680
Date d'ajout
13/05/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Date d'effet 30-04-2019
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).