Entreprise : QUANT'X SYSTEMS - SIREN 429 064 314
Identité
(Entreprise radiée le 13/02/2018)
Dénomination
QUANT'X SYSTEMS
SIREN (siège)
429 064 314
Date d'immatriculation au RNE
30/04/2008
Fermeture de l'établissement - 42906431400017
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2005
Fermeture de l'établissement - 42906431400025
- Date d'effet de la fermeture : 15/03/2008
Fermeture de l'établissement - 42906431400033
- Date d'effet de la fermeture : 31/08/2017
Date de fin de la personne morale
29/04/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
15 RUE DU PRE LA REINE 63100 CLERMONT-FERRAND FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
15 ET 17
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SANTIAGO LAURENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Artonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/03/2008
Siret
42906431400033
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
15 RUE DU PRE LA REINE
63100 , CLERMONT-FERRAND - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
15 ET 17
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2000
Siret
42906431400017
Code APE
741G
Adresse
26 RUE DES FAYETTES
69400 , VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
42906431400025
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
45 RUE D ALMA
69400 , VILLEFRANCHE-SUR-SAONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1678
Date d'ajout
13/02/2018
Description
Radiation du RCS le 13/02/2018 avec effet au 22/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9875
Date d'ajout
17/10/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/08/2017 Liquidateur : SANTIAGO Laurent Le siège de la liquidation est fixé à : 15 - 17 rue du Pre la Reine 63100 Clermont-Ferrand Journal d'annonces légales : L'AUVERGNE AGRICOLE en date du 19/10/2017 Mise en sommeil de la société à compter du 31/08/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).