Entreprise : SARL C-PROMAT - SIREN 429 064 173
Identité
(Entreprise radiée le 31/05/2022)
Dénomination
SARL C-PROMAT
SIREN (siège)
429 064 173
Date d'immatriculation au RNE
27/01/2000
Fermeture de l'établissement - 42906417300025
- Date d'effet de la fermeture : 07/04/2006
Fermeture de l'établissement - 42906417300017
- Date d'effet de la fermeture : 19/12/2002
Date de fin de la personne morale
26/01/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
9146.94 EUR
Adresse du siège
ZA CHEMIN DE PIOLENC 84850 CAMARET-SUR-AIGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CUCCA EDDY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
ORANGE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/04/2006
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/01/2000
Siret
42906417300025
Code APE
514J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Achat, vente de matériels et produits de nettoyage
Adresse
ZA chemin de Piolenc
84850 , Camaret sur aigués - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/01/2000
Siret
42906417300017
Code APE
514J
Adresse
RTE DE CAIRANNE
84850 , CAMARET-SUR-AIGUES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER MUZET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14294
Date d'ajout
31/05/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Avignon le 31/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27587
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
2281
Date d'ajout
17/02/2009
Description
Par ordonnance présidentielle du 19.01.2009 Monsieur Sofflichi Frédéric est nommé juge commissaire.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1717
Date d'ajout
20/04/2006
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 07.04.2006 LE TGI DE CARPENTRAS STATUANT EN MATIERE COMMERCIALE A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MANDATAIRE LIQUIDATEUR : ME BERNARD ROUSSEL - IMMEUBLE L'ATRIUM- 100 ROUTE DE NIMES - 30132 CAISSARGUES SEMAINE PROVENCE DU 12.04.2006
Numéro d'observation
122
Date d'ajout
13/01/2003
Description
ANCIEN GERANT : COUDRAY JEAN NOUVEAU : CUCCA EDDY ANCIEN SIEGE : ROUTE DE CAIRANNE QUARTIER MUZET (84850) CAMARET NOUVEAU : ZA CHEMIN DE PIOLENC (84850) CAMARET A COMPTER DU 19 DECEMBRE 2002 JOURNAL : VAUCLUSE MATIN DU 09 JANVIER 2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 60 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 9 146.94 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).