Entreprise : SCI SAINT PIERRE - SIREN 429 042 377
Identité
Dénomination
SCI SAINT PIERRE
SIREN (siège)
429 042 377
Date d'immatriculation au RNE
01/02/2000
Début d’activité
24/11/1999
Date de fin de la personne morale
31/01/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION, ADMINISTRATION, GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT ...
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
113000 EUR
Adresse du siège
2030 RTE DE SAINT PIERRE 26230 MONTJOYER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELSART NADINE , MARIA , AGNES
Nom d'usage
TREMOUREUX
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Montjoyer
Nom, Prénom(s)
TREMOUREUX MARC , RENE , JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Montjoyer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/11/1999
Siret
42904237700011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION, ADMINISTRATION, GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT ...
Autres Activités
ACQUISITION, ADMINISTRATION, GESTION PAR LOCATION OU AUTREMENT ...
Adresse
2030 RTE DE SAINT PIERRE
26230 , MONTJOYER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F02/001065
Date d'ajout
17/05/2002
Description
SUIVANT ACTE NOTARIE EN DATE DU 18 MARS 2002 DEMISSION DE MR GILBERT DELSART DE SES FONCTIONS DE CO-GERANT NOMINATION DE MR MARC TREMOUREUX EN QUALITE DE NOUVEAU CO-GERANT AVEC MME NADINE TREMOUREUX DEPOT D'ACTE Nø622 DU 16/05/02 JOURNAL PUBLICATEUR : LE JOURNAL DU DIOIS DU 05/04/02 EFFET A COMPTER DU 18/03/02
Numéro d'observation
F01/001517
Date d'ajout
27/08/2001
Description
SUIVANT ACTE NOTARIE EN DATE DU 19 JUILLET 2001 MME DELSART NADINE EST NOMMEE EN QUALITE DE GERANT EN CONSEQUENCE MR GILBERT DELSART ET MME NADINE DELSART SONT GERANTS DE LA SCI JOURNAL PUBLICATEUR : LE JOURNAL DU DIOIS DU 03/08/01 DEPOT D'ACTE Nø 887 DU 27/08/01 EFFET A COMPTER DU 19/07/01
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).