Entreprise : ODYSSEE - SIREN 429 032 014
Identité
Dénomination
ODYSSEE
SIREN (siège)
429 032 014
Date d'immatriculation au RNE
28/01/2000
Début d’activité
12/01/2000
Date de fin de la personne morale
27/01/2050
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Holding prisé de participation des sociétés assistance à la gestion commerciale et financière toutes opérations de négoce et fabrication de tous produits non réglementés. Fabrication et installation d'équipement de matériel frigorifique à usage commercial et industriel activités annexes
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
42529 EUR
Adresse du siège
PARC D'ACTIVITE VERDIERE 13880 VELAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAFFRE PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Sermérieu
Nom, Prénom(s)
MAGAUD CELINE , BRIGITTE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Paris 18
Nom, Prénom(s)
MAGAUD NICOLAS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Bouc bel air
Nom, Prénom(s)
MAGAUD HENRI , MARIE-CLAUDE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1944
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Dénomination
BRV AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulon
Dénomination
J.H & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Ollioules
Dénomination
GREEN SPIRIT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Éguilles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/01/2000
Siret
42903201400012
Nom commercial
ODYSSEE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Holding prisé de participation des sociétés assistance à la gestion commerciale et financière toutes opérations de négoce et fabrication de tous produits non réglementés. Fabrication et installation d'équipement de matériel frigorifique à usage commercial et industriel activités annexes
Autres Activités
Holding prisé de participation des sociétés assistance à la gestion commerciale et financière toutes opérations de négoce et fabrication de tous produits non réglementés. Fabrication et installation d'équipement de matériel frigorifique à usage commercial et industriel activités annexes
Adresse
PARC D'ACTIVITE VERDIERE
13880 , VELAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
6369
Date d'ajout
23/12/2008
Description
Transformation de la société à compter du 23/12/2008 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/12/2008 : Nouveau : MAGAUD Nicolas, Directeur général Nouveau : MAGAUD Céline Brigitte, Membre du Conseil de Surveillance Nouveau : BECKER Sabine, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SAQUE Denis, Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : MAGAUD Henri Marie-Claude, Gérant(e) devient Président
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).