Entreprise : CHAMIME - SIREN 429 028 962
Identité
(Entreprise radiée le 16/09/2022)
Dénomination
CHAMIME
SIREN (siège)
429 028 962
Date d'immatriculation au RNE
14/01/2000
Fermeture de l'établissement - 42902896200026
- Date d'effet de la fermeture : 30/04/2022
Fermeture de l'établissement - 42902896200018
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/2001
Date de fin de la personne morale
13/01/2050
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
11 RTE DE LA FORET 49070 SAINT-LEGER-DE-LINIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROGER MARIE , CECILE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Saint-Léger-de-Linières
Nom, Prénom(s)
MILLIOT ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Saint-Léger-de-Linières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/02/2000
Siret
42902896200018
Code APE
748K
Adresse
7 RUE DES ORMEAUX
49070 , SAINT-LEGER-DE-LINIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/04/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/02/2000
Siret
42902896200026
Nom commercial
CABINETS DES PLANTAGENETS
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
MISE EN COMMUN DE MOYENS POUR L'EXERCICE D'UN CABINET MEDICAL
Adresse
11 RTE 11 PL. DES PLANTAGENETS
49070 , SAINT JEAN DE LINIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21996
Date d'ajout
16/09/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9597
Date d'ajout
14/04/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/04/2022 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/04/2022
Description
Dissolution à compter du 31/03/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 25/03/2022, liquidateur : MILLIOT ALAIN, siège de la liquidation : 11 Route DE LA FORET ST JEAN DE LINIERES 49070 SAINT-LEGER-DE-LINIERES
Numéro d'observation
1446
Date d'ajout
08/02/2005
Description
Modification de la gérance DEMISSION DE MME ISABELLE RENAUDEAU EN QUALITE DE CO GERANTE A COMPTER DU 31.12.2004- NOMINATION DE MME MARIE CECILE ROGER EN QUALITE DE CO GERANTE Date d'effet : 01/01/2005
Numéro d'observation
934
Date d'ajout
20/01/2004
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal DE SAINT JEAN DE LINIERES (49070) - 7 RUE DES ORMEAUX A SAINT JEAN DE LINIERES (49070) - 11 ROUTE DE LA FORET NOMINATION DE MME RENAUDEAU (ISABELLE) EN QUALITE DE COGERANE EN REMPLACEMENT DE MME CHAUVIN MERLET (KARINE) COGERANTE DEMISSIONNAIRE Date d'effet : 15/12/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).